Entreprise : SPFPL DE MEDECINS HOLDING RIPN - SIREN 814 493 011
Identité
Dénomination
SPFPL DE MEDECINS HOLDING RIPN
SIREN (siège)
814 493 011
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2015
Début d’activité
30/10/2023
Date de fin de la personne morale
02/11/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société de Participations Financières de Profession Libérale Société à responsabilité limitée (SPFPL SARL)
Activités principales de l’objet social
La prise de participation et d'intérets et la gestion de ces participations et intérets dans des sociétés d'exercice libéral ayant pour objet l'exercice en commun de l'activité de médecin ainsi que toute activité liée à la gestion desdites participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
5250 EUR
Adresse du siège
69 BD VICTOR HUGO 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-73
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENABADJI SALIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHALOUM SION
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Montmorency
Nom, Prénom(s)
HALI OURIDA
Nom d'usage
AUBAC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COHEN ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHERQUI JACK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LO DAOUDA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
ITTAH GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SMADJA MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1958
Commune de résidence
Enghien-les-Bains
Nom, Prénom(s)
SEKRI FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
KOCHEIDA EL , MOUNCEF
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRESSON BERTRAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1987
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BELDJORD SELMA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
HAFSA MONIA
Nom d'usage
BOUVARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
MACHET ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
PALASSET ALAIN
Nom d'usage
PALASSET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Baie-Mahault
Nom, Prénom(s)
KEMEL SALIM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Paris 10e Arrondissement
Dénomination
J A C
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/10/2023
Siret
81449301100021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
69 BD VICTOR HUGO
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
69-73
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
50289
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 7 AVE GABRIEL PERI 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 7 AVE GABRIEL PERI 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 7 AVE GABRIEL PERI 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 7 AVE GABRIEL PERI 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
99142
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Cette société est une Société de Participations Financières de Profession Libérale de médecins sous forme de Société à responsabilité limitée
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).