Entreprise : FT BAT - SIREN 814 421 434
Identité
Dénomination
FT BAT
SIREN (siège)
814 421 434
Date d'immatriculation au RNE
06/11/2015
Début d’activité
26/10/2015
Date de fin de la personne morale
05/11/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Entreprise générale de bâtiment.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
183 AV DE CHOISY 75013 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Bahia Teixeira FABIO , MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Pantin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/10/2015
Siret
81442143400022
Nom commercial
FT BAT
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise générale de bâtiment.
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Code APRM
4120AZ - Construction de maisons individuelles
Adresse
183 AV DE CHOISY
75013 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/10/2015
Siret
81442143400014
Nom commercial
FT BAT
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Activité principale
Construction de maisons individuelles
Adresse
19 RUE LOUIS ARMAND
77330 , OZOIR-LA-FERRIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017B2838812
Date d'ajout
26/01/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 26/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017B2838810
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 22/06/2022, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202201181, date de cessation des paiements le 30/11/2021, et a désigné M. Stéphane Catoire : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
82175
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2017B283881
Date d'ajout
08/12/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).