Entreprise : SARL BEAR ARCADES CHR - SIREN 814 250 106
Identité
Dénomination
SARL BEAR ARCADES CHR
SIREN (siège)
814 250 106
Date d'immatriculation au RNE
21/10/2015
Date de fin de la personne morale
20/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RTE DE LA GARE 66660 PORT-VENDRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/06/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/10/2015
Siret
81425010600014
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Prise en location gérance
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités hotelières, para hotelières, location de meubles par exploitation directe, prise en location gérance ou autres modes d'exploitation
Adresse
RTE DE LA GARE
66660 , PORT-VENDRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011058
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 28/06/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/011694
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 22/06/2022 prononçant l' ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur judiciaire : SELARL MJSA en la personne de Maître Aguilé SANTODOMINGO 7 rue Léon Dieude Résidence Saint Amand 66000 Perpignan . Date de cessation des paiements : 15/06/2022
Numéro d'observation
F20/003270
Date d'ajout
05/03/2020
Description
Modification relative aux dirigeants Démission de LAUGIER Yves Robert Marcel de son mandat de gérant à compter du 03/01/2020
Numéro d'observation
F19/016250
Date d'ajout
13/12/2019
Description
Modification relative aux dirigeants Démission de M BERTRAND Pierre Hocine nom d'usage : BERTRAND Pierre de son mandat de gérant à compter du 15/11/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).