Entreprise : TANDEM EAGS - SIREN 814 211 348
Identité
(Entreprise radiée le 05/10/2021)
Dénomination
TANDEM EAGS
SIREN (siège)
814 211 348
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2015
Fermeture de l'établissement - 81421134800010
- Date d'effet de la fermeture : 18/09/2018
Fermeture de l'établissement - 81421134800028
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Date de fin de la personne morale
19/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/11/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11000000 EUR
Adresse du siège
5 ALL NUMERO 2 88150 THAON-LES-VOSGES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THAON-LES-VOSGES- ZI INOVA 3000
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JUNNE PAUL-ARMEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1979
Commune de résidence
Villeurbanne
Nom, Prénom(s)
BERTHET ROMAIN , MATHIEU
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Villeurbanne
Dénomination
Moustache Invest
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Capavenir Vosges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/2015
Siret
81421134800010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La détention directement ou indirectement, de la totalité du capital de la société CYCLE ME, SAS au capital de 300.000 euros dont le siège est situé à Golbey, 9 rue du colonel demange, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Épinal sous le numéro 533 727 111,la prise de participation dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, françaises ou étrangères, créées ou à créer, par tout moyen, notamment par voie de création, d'apport, de souscription, d'achat d'actions ou de parts sociales, de fusion, de société en participation ou de groupement, la détermination et la mise en oeuvre de la politique générale du Groupe ainsi constitué et l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs ou de leur politique économique, la prestation de conseils et d'assistance en matière technique, financière et administrative ainsi qu'en matière de gestion des participations et de prise de participations, la gestion de son patrimoine immobilier et mobilier
Adresse
9 RUE 9 rue du Colonel Demange
88190 , Golbey - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/2018
Siret
81421134800028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
5 ALL NUMERO 2
88150 , THAON-LES-VOSGES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
THAON-LES-VOSGES- ZI INOVA 3000
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10228
Date d'ajout
05/10/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à FINANCIERE MOUSTACHE, Epinal : 848958294 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/08/2021.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).