Entreprise : SCI DU GARAGE DE LA PONTE - SIREN 814 148 540
Identité
Dénomination
SCI DU GARAGE DE LA PONTE
SIREN (siège)
814 148 540
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2015
Début d’activité
17/09/2015
Date de fin de la personne morale
19/10/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition administration mise en valeur et exploitation par bail location ou autrement de tout immeuble bâtis ou non bâtis dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1120 EUR
Adresse du siège
36 RTE D’ESCH SUR ALZETTE 57100 THIONVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MUDLER ENZO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2010
Commune de résidence
Rurange-les-Thionville
Nom, Prénom(s)
MUDLER DENIS , JEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Pierrevillers
Nom, Prénom(s)
MUDLER ELIO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/2013
Commune de résidence
Rurange-les-Thionville
Nom, Prénom(s)
MUDLER CEDRIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1976
Commune de résidence
Rurange-les-Thionville
Nom, Prénom(s)
SERRAVALLE BIAGINA , MARIA , LUCIA
Nom d'usage
MUDLER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Rurange-les-Thionville
Dénomination
ETS MUDLER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Thionville
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/09/2015
Siret
81414854000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition administration mise en valeur et exploitation par bail location ou autrement de tout immeuble bâtis ou non bâtis dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Autres Activités
acquisition administration mise en valeur et exploitation par bail location ou autrement de tout immeuble bâtis ou non bâtis dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voie d'acquisition échange apport ou autrement
Adresse
36 RTE D’ESCH SUR ALZETTE
57100 , THIONVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/04/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/09/2015
Siret
81414854000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
31 RUE JACQUES PREVERT
57310 , RURANGE-LES-THIONVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MONTREQUIENNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1747
Date d'ajout
20/06/2016
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 21/04/2016 : Ancienne adresse : 31 rue Jacques Prévert - Montrequienne 57310 Rurange-les-Thionville Nouvelle adresse : 36 route d'Esch-sur-Alzette 57100 Thionville Augmentation de capital à compter du 21/04/2016 Ancien : 1000 EUR Nouveau : 1120 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).