Entreprise : WYCA - SIREN 814 127 684
Identité
Dénomination
WYCA
SIREN (siège)
814 127 684
Date d'immatriculation au RNE
15/10/2015
Début d’activité
29/07/2020
Date de fin de la personne morale
14/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication, le développement et la production de produits et plus précisement de robots et produits associés ; la vente de licences relatives aux logiciels ou à la production industrielle des produits développés par l'entreprise ; la fourniture de prestations de services.
Code APE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Capital social
927500 EUR
Adresse du siège
74 RUE DE MAUBEC 31300 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE FERRAND WILLIAM
Nom d'usage
LE FERRAND
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1987
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
HARBOURG MANAGEMENT
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
EXCO A2A TOULOUSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
WYCA
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
TOULOUSE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/07/2020
Siret
81412768400029
Nom commercial
WYCA
Code APE
2899B - Fabrication d'autres machines spécialisées
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'autres machines spécialisées
Adresse
74 RUE DE MAUBEC
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/053898
Date d'ajout
09/11/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 09/11/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 265 rue de la Découverte 31670 Labège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/040816
Date d'ajout
24/08/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 24/08/2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me Marc-Antoine REY 265 Rue de la Découverte 31670 Labège. Administrateur judiciaire : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Philippe THIOLLET 4 Rue Jules de Resseguier 31000 Toulouse, mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 25/07/2023.
Numéro d'observation
F23/031189
Date d'ajout
26/06/2023
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 14/06/2023.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).