Entreprise : DSJ - SIREN 814 094 801
Identité
Dénomination
DSJ
SIREN (siège)
814 094 801
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2015
Début d’activité
01/10/2015
Date de fin de la personne morale
18/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Couvreur, bardeur, rénovation
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
1456 AV PIERRE-AUGUSTE RENOIR (RD 16) 83500 LA SEYNE-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JULIO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
La Seyne-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
DOS SANTOS JULIO , CESAR
Nom d'usage
DOS SANTOS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
LA SEYNE SUR MER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
81409480100010
Code APE
4391B - Travaux de couverture par éléments
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Artisanale règlementée
Activité principale
COUVERTURE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Autres Activités
COUVERTURE
Code APRM
4391BZ - Travaux de couverture par éléments
Adresse
1456 AV PIERRE-AUGUSTE RENOIR (RD 16)
83500 , LA SEYNE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/005579
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 02/03/2023, a converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire normale de la SAS DSJ, et a maintenu la Liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon, en qualité de liquidateur judiciaire.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/027586
Date d'ajout
23/09/2022
Description
Par ordonnance en date du 23/09/2022, le Président du Tribunal de Commerce de Toulon a nommé liquidateur judiciaire : SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me Dorian MOUTET 9 Boulevard de Strasbourg 83000 TOULON.
Numéro d'observation
F22/021340
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 19/07/2022 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELU CHRISTINE RIOUX 9 boulevard de Strasbourg 83000 Toulon . Date de cessation des paiements : 01/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).