Entreprise : STEGO FINANCES - SIREN 814 086 823
Identité
Dénomination
STEGO FINANCES
SIREN (siège)
814 086 823
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2022
Début d’activité
27/01/2022
Date de fin de la personne morale
08/02/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Prise de participations.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
51250 EUR
Adresse du siège
29 RUE DE L’OCEAN 56470 SAINT-PHILIBERT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Locqueltas
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOUBIN JEAN-BAPTISTE , VICTOR , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1998
Commune de résidence
Saint-Philibert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/01/2022
Siret
81408682300030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participations.
Autres Activités
Prise de participations.
Adresse
29 RUE DE L’OCEAN
56470 , SAINT-PHILIBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 23/02/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/07/2015
Siret
81408682300014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
8 RUE FRANCOIS MENEZ
35700 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/01/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/02/2017
Siret
81408682300022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 LA STEVA
56870 , LARMOR-BADEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCQUELTAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1659
Date d'ajout
10/02/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient par suite du transfert du siege social 16 la Steva Locqueltas 56870 LARMOR-BADEN au 29 Rue de l'Océan 56470 SAINT-PHILIBERT à compter du 27/01/2022 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Lorient le 09/02/2022 sous le numéro A2022/000931)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002107
Date d'ajout
09/02/2022
Description
Mention du GTC de Rennes numéro 85833 du 13 octobre 2015 : Transfert du siège et de l'établissement principal de Luxembourg (L2311) 3 Avenue Pasteur, à Rennes (35000) 8 rue François Menez à compter du 31/07/2015
Numéro d'observation
2068
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Réduction de capital à compter du 23/04/2020 Ancien : 381250 EUR Nouveau : 51250 EUR
Numéro d'observation
28031
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de VANNES Sous le numéro 2017B00279
Numéro d'observation
28032
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Cette société est devenue unipersonnelle à compter du 10/02/2017
Numéro d'observation
85833
Date d'ajout
13/10/2015
Description
- Transfert du siège et de l'établissement principal de LUXEMBOURG (L 2311), 3 Avenue Pasteur, à RENNES (35000), 8 Rue François Menez, à compter du 31/07/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Mention du GTC de Rennes N° 85833 du 13/10/2015 : Transfert du siège et de l'établissement principal de LUXEMBOURG (L 2311) 3 Avenue Pasteur, à Rennes (35000) 8 Rue François Menez à compter du 31/07/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).