Entreprise : TRACE ETIK - SIREN 814 058 426
Identité
(Entreprise radiée le 15/07/2024)
Dénomination
TRACE ETIK
SIREN (siège)
814 058 426
Date d'immatriculation au RNE
14/10/2015
Fermeture de l'établissement - 81405842600010
- Date d'effet de la fermeture : 15/07/2024
Date de fin de la personne morale
13/10/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
4 LOT DOMAINE DU VALLON 33450 SAINT-LOUBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARRE MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
DOUE EN FONTAINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/07/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/10/2015
Siret
81405842600010
Nom commercial
TRACE ETIK
Code APE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de logiciels d'authentification et de traçabilité. Vente étiquettes
Adresse
4 LOT DOMAINE DU VALLON
33450 , SAINT-LOUBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
41735
Date d'ajout
15/07/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 15/07/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Ekip' . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 15/07/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
41735
Date d'ajout
15/07/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
28551
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendue le 23/04/2019 la SERAL EKIP', prise en la personne de Maître Christophe MANDON, ès qualités, interviendra désormais en lieu et place de la SELARL Christophe MANDON dans la présente procédure, date d'effet : 15/04/2019.
Numéro d'observation
45481
Date d'ajout
31/08/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux prononce en date du 30/08/2017 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2017J00739 , date de cessation des paiements le 25/08/2017 , désigne liquidateur Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
33424
Date d'ajout
19/05/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 20-12-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).