Entreprise : LYNOLO - SIREN 814 056 222
Identité
Dénomination
LYNOLO
SIREN (siège)
814 056 222
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2015
Début d’activité
30/07/2015
Date de fin de la personne morale
19/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Vente sur internet de produits manufacturés non réglementés
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
6 RUE GEORGES-MARTIN WITKOWSKI 69005 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AHIMON BAKOICHY , JEAN-RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1982
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/07/2015
Siret
81405622200015
Nom commercial
LYNOLO
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Vente sur internet de produits manufacturés non réglementés
Adresse
6 RUE GEORGES-MARTIN WITKOWSKI
69005 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/097864
Date d'ajout
14/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14/12/2023 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/082188
Date d'ajout
24/10/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/10/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS immeuble l'europe 62 rue de Bonnel 69003 Lyon, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Maître Didier LAPIERRE et Maître Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 26/09/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).