Entreprise : APEDEMAK GESTION - SIREN 814 029 666
Identité
Dénomination
APEDEMAK GESTION
SIREN (siège)
814 029 666
Date d'immatriculation au RNE
12/10/2015
Début d’activité
21/09/2015
Date de fin de la personne morale
11/10/2114
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, propriété, administration, exploitation, cession sous quelque forme que ce soit de titres sociaux de toute société ou de tout groupement civil ou commercial crée ou a créer, assistance a toutes entreprises en matière administrative, financière, commerciale, informatique, management, conseil en gestion en marketing, publicité recrutement.
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
ZI DE L'ISLE 60370 HERMES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBUS DAVID , GEORGES , HENRI , CLAUDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Saint-Felix
Nom, Prénom(s)
MARQUAILLE FLORENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1983
Commune de résidence
Pontpoint
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/09/2015
Siret
81402966600025
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Acquisition, propriété, administration, exploitation, cession sous quelque forme que ce soit de titres sociaux de toute société ou de tout groupement civil ou commercial crée ou a créer, assistance a toutes entreprises en matière administrative, financière, commerciale, informatique, management, conseil en gestion en marketing, publicité recrutement.
Adresse
ZI DE L'ISLE
60370 , HERMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/09/2015
Siret
81402966600017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
3 ALL DES FRERES LUMIERE
60180 , NOGENT-SUR-OISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
66489
Date d'ajout
19/09/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BEAUVAIS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/09/2017
Description
Transfert siège social et établissement principal '3 allée des Frères Lumière 60180 NOGENT-SUR-OISE' au 'Zone Industrielle de l'Isle 60370 HERMES', à compter du 01/08/2017.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/09/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).