Entreprise : SCI LES FUMADES - SIREN 813 977 097
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2022)
Dénomination
SCI LES FUMADES
SIREN (siège)
813 977 097
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2015
Fermeture de l'établissement - 81397709700019
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2022
Date de fin de la personne morale
07/10/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
405000 EUR
Adresse du siège
RTE DE CHARLEVAL, LES FUMADES 13370 MALLEMORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU PONT DE LA TOUR
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNOU PATRICIA , MIRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1995
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
CORNOU JEROME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1996
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Nom, Prénom(s)
GONCALVES HENRIQUE ALBA , CELIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Salon-de-Provence
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/04/2015
Siret
81397709700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation par bail, location ou autrement de tous biens ou droits immobiliers, prise de participation dans toutes sociétés immobilières, obtention d'ouvertures de crédits, de prêts nécessaires à l'acquisition ou l'aménagement des biens immobiliers de la société
Adresse
RTE Quartier du Pont de la Tour Route de Charleval, les Fumades
13370 , Mallemort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER DU PONT DE LA TOUR
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9048
Date d'ajout
11/10/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/09/2022
Description
Dissolution à compter du 01/09/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/09/2022, liquidateur : GONCALVES HENRIQUE Alba, Célia, siège de la liquidation : 3 Avenue du Pays Catalan 13300 Salon-de-Provence, parution de la publicité légale : Le Régional paru le 14/09/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).