Entreprise : MENLINK - SIREN 813 872 835
Identité
(Entreprise radiée le 31/12/2018)
Dénomination
MENLINK
SIREN (siège)
813 872 835
Date d'immatriculation au RNE
02/10/2015
Date de fin de la personne morale
01/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
23061333 EUR
Adresse du siège
3 RUE DE TEHERAN 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Duverne CHRISTOPHE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lamant GAEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/05/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/09/2015
Siret
81387283500018
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
61 BD HAUSSMANN
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/11/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/09/2015
Siret
81387283500026
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la cession ou l'apport, sous toute forme, de toutes valeurs mobilières de la société Financière Lully A société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 775 864, et plus généralement la gestion de sa participation dans le capital, ou de titres donnant accès à son capital, ou de toute société venant se substituer à Financière Lully A suite à une fusion, une scission ou un apport.
Adresse
3 RUE 3 rue de Téhéran
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B2022118
Date d'ajout
31/12/2018
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B2022113
Date d'ajout
29/11/2018
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 16-11-2018
Numéro d'observation
2015B2022114
Date d'ajout
29/11/2018
Description
ASSOCIE UNIQUE : LA SOCIETE UNIC FRANCE HOLDINGS RCS NANTERRE N°837974229
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).