Entreprise : SCI CHEVALLIER - SIREN 813 850 260
Identité
Dénomination
SCI CHEVALLIER
Sigle
SCI TALBOT-CHEVALLIE
SIREN (siège)
813 850 260
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2015
Début d’activité
20/04/2023
Date de fin de la personne morale
30/09/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et notamment du local type bureau situé 16 rue Denis Papin, 56400 Pluneret, cadastré section E sous le numéro 1591, Commune de Pluneret dans la Zone artisanale et commerciale de Kerfontaine. L'administration et l'exploitation, par location ou autrement, des biens sus désignés. L'entretien et, éventuellement, l'aménagement de ces biens, et généralement, toutes opéra
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
691 CHE DE LA SERANNE 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUGET LYSA , JULIETTE , MADELEINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/2007
Commune de résidence
Les Pennes-Mirabeau
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER DURVICQ RAYMOND , LOUIS , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Montferrier-sur-Lez
Nom, Prénom(s)
DURVICQ-CHEVALLIER CAROLINE , RAYMONDE , MADELEINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Les Pennes-Mirabeau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2023
Siret
81385026000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et notamment du local type bureau situé 16 rue Denis Papin, 56400 Pluneret, cadastré section E sous le numéro 1591, Commune de Pluneret dans la Zone artisanale et commerciale de Kerfontaine. L'administration et l'exploitation, par location ou autrement, des biens sus désignés. L'entretien et, éventuellement, l'aménagement de ces biens, et généralement, toutes opéra
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, et notamment du local type bureau situé 16 rue Denis Papin, 56400 Pluneret, cadastré section E sous le numéro 1591, Commune de Pluneret dans la Zone artisanale et commerciale de Kerfontaine. L'administration et l'exploitation, par location ou autrement, des biens sus désignés. L'entretien et, éventuellement, l'aménagement de ces biens, et généralement, toutes opéra
Adresse
691 CHE DE LA SERANNE
34980 , MONTFERRIER-SUR-LEZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/04/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/02/2016
Siret
81385026000015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
16 RUE MADAME DE SEGUR
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
APPARTEMENT NUMERO 1C
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6216
Date d'ajout
13/06/2023
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montpellier par suite de transfert du siège social à compter du 20/04/2023 du Appartement N° 1C 16 Rue Madame de Ségur 56000 Vannes au 691 Chemin de la Seranne 34980 Montferrier-sur-Lez Changement de dénomination à compter du 20/04/2023 Ancienne valeur : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TALBOT-CHEVALLIER Nouvelle valeur : SCI CHEVALLIER Modification relative au sigle à compter du 20/04/2023 Ancienne valeur : SCI TALBOT-CHEVALLIE Nouvelle valeur : Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 20/04/2023 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, Appartement N° 1C 16 Rue Madame de Ségur 56000 Vannes Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 691 Chemin de la Seranne 34980 Montferrier-sur-Lez
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3225
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/02/2016 : Nouveau : ANTOINE Brigitte, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : TALBOT Patrice, Jean, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant (maintenu associé usufruitier)
Numéro d'observation
22930
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Modification relative aux associés à compter du 26/02/2016 : Nouveau : ANTOINE Brigitte, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : TALBOT Patrice, Jean, Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant (maintenu associé usufruitier)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).