Entreprise : JAK.BAR'IO - SIREN 813 790 847
Identité
Dénomination
JAK.BAR'IO
SIREN (siège)
813 790 847
Date d'immatriculation au RNE
05/10/2015
Début d’activité
22/10/2015
Date de fin de la personne morale
04/10/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
restauration rapide, bar, débit de boissons, organisation d'événements privés
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
2 PL DES CORDELIERS 71000 MACON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOMES RIBEIRO DA SILVA JONATHAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1988
Commune de résidence
Mâcon
Nom, Prénom(s)
MENDES DE FREITAS ANTHONY , MANUEL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1983
Commune de résidence
Mâcon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/10/2015
Siret
81379084700012
Nom commercial
S.A.S. JAK.BAR'IO
Enseigne
BAR'IO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
restauration rapide, bar, débit de boissons, organisation d'événements privés
Adresse
2 PL DES CORDELIERS
71000 , MACON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/007592
Date d'ajout
22/12/2023
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 22/12/2023 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/000422
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Ordonnance du président en date du 13/01/2022 désignant Monsieur Patrick Degabriel en qualité de juge commissaire en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/002661
Date d'ajout
11/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 08/06/2018 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône
Numéro d'observation
F18/001840
Date d'ajout
16/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/04/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur BOUTEAU Michel, Mandataire judiciaire : SCP BTSG représentée par Maître Clément THIERRY 22 quai Gambetta 71100 Chalon-sur-Saône. Date de cessation des paiements : 24/11/2017
Numéro d'observation
F16/000481
Date d'ajout
29/01/2016
Description
Modification relative aux dirigeants MANJAL Khalid nom d'usage : MANJAL Khalid n'est plus président MENDES DE FREITAS Anthony Manuel nom d'usage : MENDES DE FREITAS Anthony devient président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).