Entreprise : HORIZONS-PLATEFORME COOPERATIVE D'ASSOCIATIONS DU MEDICO-SOCIAL - SIREN 813 787 538
Identité
(Entreprise radiée le 25/02/2022)
Dénomination
HORIZONS-PLATEFORME COOPERATIVE D'ASSOCIATIONS DU MEDICO-SOCIAL
Sigle
SCAS
SIREN (siège)
813 787 538
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2015
Date de fin de la personne morale
27/09/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital minimum
2500 EUR
Adresse du siège
11 RUE JOSEPH CAILLE 44000 NANTES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAUFINE-DUCROCQ SOPHIE , MARIE
Nom d'usage
BIETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MALLET JEAN , PIERRE , DANIEL , EMILIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
Astille
Nom, Prénom(s)
SORIA PATRICK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
L ILE D OLONNE
Nom, Prénom(s)
SELLIER JEAN , RAYMOND , MARC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1956
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
BOGDAN JOEL , YVAN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
MARHADOUR MARC , JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
OLIVIER MARIE-HELENE
Nom d'usage
CHAUTARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1953
Commune de résidence
Ecouflant
Nom, Prénom(s)
HUSSE LUDOVIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
GUERARD SANDRINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Le Mans
Nom, Prénom(s)
BAUFINE-DUCROCQ SOPHIE
Nom d'usage
BIETTE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
DURAND PHILIPPE-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Grosbreuil
Nom, Prénom(s)
BARDINAT MARTINE , DENISE
Nom d'usage
EVRAD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Laval
Nom, Prénom(s)
BAUDET SEBASTIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Vitré
Nom, Prénom(s)
GOASGUEN ARNAUD , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Les Sorinières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/08/2015
Siret
81378753800012
Code APE
8899B - Action sociale sans hébergement n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Coordination et fluidité des parcours des personnes accompagnées-diffusion des bonnes pratiques professionnelles- développement de services supports communs et/ou utiles à ses adhérents- support de réponses à des appels à projets
Adresse
11 RUE 11-13 rue Joseph Caillé
44008 , Nantes CEDEX 1 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
11-13
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28
Date d'ajout
25/02/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-06-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Hebdo de Sèvre et Maine DU : 14-10-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
25/02/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 21-06-2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).