Entreprise : SCI ALTLF - SIREN 813 734 449
Identité
Dénomination
SCI ALTLF
SIREN (siège)
813 734 449
Date d'immatriculation au RNE
28/09/2015
Début d’activité
23/09/2015
Date de fin de la personne morale
27/09/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, construction, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
ZA DE TOUL DOUS 22340 PLEVIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANBAR KHADIJA
Nom d'usage
LE TOUT-LE FLOC'H
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Hennebont
Nom, Prénom(s)
LE TOUT-LE FLOC'H YANNICK , YVON , LOUIS , AUGUSTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Hennebont
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/09/2015
Siret
81373444900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, construction, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire
Autres Activités
L'acquisition de tous immeubles et de tous terrains, construction, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire
Adresse
ZA DE TOUL DOUS
22340 , PLEVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8507
Date d'ajout
08/06/2021
Description
Suite à l’ordonnance du Président, en charge des procédures collectives près le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 14/04/2021 le mandat confié à la SELARL Paul LAURENT prise en la personne de Me Paul LAURENT sera à compter du 07/04/2021 exécuté par la SELARL LH & ASSOCIES prise en la personne de Me Léonor HENON.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3996
Date d'ajout
22/03/2021
Description
Par jugement en date du 05/02/2021 le Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de Liquidation judiciaire. A désigné en qualité de Liquidateur : SELARL Paul LAURENT, prise en la personne de Me Paul LAURENT, 2 rue des Déportés 22000 Saint-Brieuc. A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).