Entreprise : GUISE INFORMATIQUE - SIREN 813 669 231
Identité
Dénomination
GUISE INFORMATIQUE
SIREN (siège)
813 669 231
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2015
Date de fin de la personne morale
22/09/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
215 RUE CAMILLE DESMOULINS 02120 GUISE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VENET CHRISTOPHE , ALBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1973
Commune de résidence
Etreux
Nom, Prénom(s)
MANSARD NELLY , THERESE , JACQUELINE
Nom d'usage
VENET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1972
Commune de résidence
Etreux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2015
Siret
81366923100017
Code APE
4741Z - Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
Code APRM
9511ZZ - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente et réparation de matériel informatique, hifi, téléphonie, électroménager.
Code APRM
9511ZZ - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Code APRM
9511ZZ - Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Adresse
215 RUE 215 rue Camille Desmoulins
02120 , Guise - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 18/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
24/11/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé, en date du 24/11/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017/5997, date de cessation des paiements le 31/05/2017, et a désigné Monsieur . Jacques CORNAILLE : Juge Commissaire, liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2018-05-18 Prononciation clôture procédure pour insuffisance actif 2018-05-23 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin PERIN,LS 2017-11-24 M02 Liquidation judiciaire simplifiée 2018-02-16 Tribunal de commerce de Saint-Quentin Tribunal de commerce de Saint-Quentin PERIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).