Entreprise : AUCTUS ANALYSE & INGENIERIE - SIREN 813 587 920
Identité
Dénomination
AUCTUS ANALYSE & INGENIERIE
SIREN (siège)
813 587 920
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2015
Début d’activité
14/09/2015
Date de fin de la personne morale
24/09/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger, directement ou indirectement : toutes activités de conseil, d'étude, d'audit et d'expertise liées à l'entreprise et à l'individu et la fourniture de tous services spécifiques dans tout domaine, sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières, et notamment en matière financière telle que l'actuariat, l'ingénierie, les expertises et actuarielles.
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LONDRES 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berthou BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hillion HERVE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT BUGEAUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/09/2015
Siret
81358792000030
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger, directement ou indirectement : toutes activités de conseil, d'étude, d'audit et d'expertise liées à l'entreprise et à l'individu et la fourniture de tous services spécifiques dans tout domaine, sous réserve des dispositions légales et réglementaires particulières, et notamment en matière financière telle que l'actuariat, l'ingénierie, les expertises et actuarielles.
Adresse
13 RUE DE LONDRES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/09/2015
Siret
81358792000014
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
46 AV D'IENA
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/01/2016
Siret
81358792000022
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
43 RUE DE LIEGE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1972117
Date d'ajout
16/09/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1972114
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 28/06/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201801613, date de cessation des paiements le 31/01/2018, et a désigné : juge commissaire Mme Yvonne Secnazi liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
2015B1972111
Date d'ajout
10/08/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).