Entreprise : FOOD SERVICE + - SIREN 813 439 650
Identité
Dénomination
FOOD SERVICE +
SIREN (siège)
813 439 650
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2015
Début d’activité
08/09/2015
Date de fin de la personne morale
08/09/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Le commerce de gros et semi gros alimentaire non spécialisé. Et toutes opérations de nature industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité.
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
3214 RTE DE MONTPELLIER 30900 NIMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 4-MARCHE GARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BORDEAU JONATHAN , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1985
Commune de résidence
Lattes
Nom, Prénom(s)
BRONN ALEXANDRA , NELLY , ANDREA
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Palavas-les-Flots
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2015
Siret
81343965000017
Nom commercial
FOOD SERVICE +
Enseigne
FOOD SERVICE +
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le commerce de gros et semi gros alimentaire non spécialisé. Et toutes opérations de nature industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité.
Adresse
3214 RTE DE MONTPELLIER
30900 , NIMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOCAL 4-MARCHE GARE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/021271
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Société unipersonnelle devient pluripersonnelle à compter du 01/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/021272
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F20/021271
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Modification relative aux dirigeants BRONN Alexandra Nelly Andréa nom d'usage : BRONN Alexandra devient gérant à compter du 01/07/2020
Numéro d'observation
F20/021271
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1500 EUROS Nouveau capital : 15000 EUROS à compter du 01/07/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).