Entreprise : LE CAMP DE BASE DES ARCS - SIREN 813 370 327
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2021)
Dénomination
LE CAMP DE BASE DES ARCS
SIREN (siège)
813 370 327
Date d'immatriculation au RNE
07/09/2015
Date de fin de la personne morale
06/09/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
135000 EUR
Adresse du siège
77 B AV DE BRETEUIL 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dubois VALERIE
Nom d'usage
Loisel
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
de Poix NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
Flamant MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Angers
Nom, Prénom(s)
Heissat ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Noël SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1971
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Choquart CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
Hubert BENEDICTE
Nom d'usage
Hanicotte
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Montvalezan
Nom, Prénom(s)
Delesalle SONIA
Nom d'usage
Roquette
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Marcq en Baroeul
Nom, Prénom(s)
Pollet NICOLAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Nom, Prénom(s)
Mochkovitch SOPHIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
Rivat JULIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
Barbe VERONIQUE
Nom d'usage
Darcissac
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Écully
Nom, Prénom(s)
Powczek VERONIQUE
Nom d'usage
Blois
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Nom, Prénom(s)
Darbon CHANTAL
Nom d'usage
Schoder
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1941
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
Barbe JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
de Rodellec du Porzic ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Garches
Nom, Prénom(s)
Wibaux CELINE
Nom d'usage
Delloye
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
Hor SYLVIE
Nom d'usage
Airault
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1963
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Dénomination
LE COMPTOIR DES ARCS SAS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bourg-Saint-Maurice
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/08/2015
Siret
81337032700013
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location d'un ensemble immobilier.
Adresse
77 B AV 77 bis avenue de Breteuil
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015D042074
Date d'ajout
22/09/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 19-07-2021, adresse de liquidation : au siège social
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015D0420711
Date d'ajout
22/09/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).