Entreprise : TRANSPRO - SIREN 813 337 417
Identité
Dénomination
TRANSPRO
SIREN (siège)
813 337 417
Date d'immatriculation au RNE
04/09/2015
Début d’activité
23/07/2015
Date de fin de la personne morale
03/09/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Transport publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés, déménagement, service à la personne.
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
69 RUE DES FRERES LUMIERE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENSIMON PROSPER , LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/07/2015
Siret
81333741700022
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Transport publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés, déménagement, service à la personne.
Adresse
69 RUE DES FRERES LUMIERE
93330 , NEUILLY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2015
Siret
81333741700014
Code APE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Activité principale
Transports routiers de fret interurbains
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Code APRM
4942ZZ - Services de déménagement
Adresse
74 RUE GARIBALDI
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
74/76
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79405
Date d'ajout
16/11/2022
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Nanterre par suite de transfert du siège social à compter du 31/10/2022 du 69 Rue des Frères Lumière 93330 Neuilly-sur-Marne au 19-21 Rue Georges Besse 92160 Antony Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 31/10/2022 Ancienne valeur : Adresse du siège et établissement principal, 69 Rue des Frères Lumière 93330 Neuilly-sur-Marne Nouvelle valeur : Adresse du siège et établissement principal, 19-21 Rue Georges Besse 92160 Antony Société réduite à un associé unique à compter du 31/10/2022 Société par actions simplifiée (SAS) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique )
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
114923
Date d'ajout
15/11/2022
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
86932
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Pli Non Distribuable Pli avisé et non réclamé
Numéro d'observation
114923
Date d'ajout
02/07/2019
Description
Pli Non Distribuable Pli avisé et non réclamé
Numéro d'observation
73041
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 13/05/2019
Numéro d'observation
114923
Date d'ajout
28/05/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 13/05/2019
Numéro d'observation
8045
Date d'ajout
11/12/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 03/12/2015
Numéro d'observation
114923
Date d'ajout
11/12/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège 03/12/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).