Entreprise : GILLES ROBERT CONSEIL - SIREN 813 249 315
Identité
(Entreprise radiée le 11/02/2020)
Dénomination
GILLES ROBERT CONSEIL
SIREN (siège)
813 249 315
Date d'immatriculation au RNE
31/08/2015
Fermeture de l'établissement - 81324931500017
- Date d'effet de la fermeture : 11/02/2020
Date de fin de la personne morale
30/08/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
15 B AV PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROBERT GILLES , LUCIEN , JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2015
Siret
81324931500017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil aux professionnels. accompagnement des projets a finalité touristique, de loisirs ou de détente, par la réalisation d'audits, fourniture de prestations de conseils Conjonctuels techniques ou économiques. pour accompagner les projets : procédé a toutes publications, publicité, actions de communication ou de relations publiques. a la réalisation par voie de prise de participation, location de fonds de commerce.
Adresse
15 B AV 15B Avenue Pierre Grenier
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9656
Date d'ajout
03/02/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 03/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/11/2019
Description
Dissolution à compter du 15/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/10/2019, liquidateur : ROBERT Gilles Lucien Jacques, siège de la liquidation : 15B Avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne-Billancourt, parution de la publicité légale : La Gazette du Palais en date du 30/10/2019
Numéro d'observation
89120
Date d'ajout
31/08/2015
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).