Entreprise : WHEALTH INTERNATIONAL-EUROPE - SIREN 813 178 308
Identité
Dénomination
WHEALTH INTERNATIONAL-EUROPE
SIREN (siège)
813 178 308
Date d'immatriculation au RNE
24/08/2015
Début d’activité
20/07/2015
Date de fin de la personne morale
23/08/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations relatives à la gestion des sinistres de santé au profit des particuliers et professionnels ; courtier en assurance.
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Capital social
35000 EUR
Adresse du siège
3 ALL DE LA SEINE 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LALLOZ ALEXANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Villers-le-Sec
Dénomination
WHEALTH INTERNATIONAL L.L.C.
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
DUBAI
Dénomination
AC2R
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Grattery
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/07/2015
Siret
81317830800025
Code APE
6622Z - Activités des agents et courtiers d'assurances
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des agents et courtiers d'assurances
Adresse
3 ALL DE LA SEINE
94200 , IVRY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
3-5
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
40947
Date d'ajout
18/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 18/11/2020, prononce la clôture pour extinction du passif, nom du liquidateur : SELARL S21y prise en la personne de Me Sophie Tcherniavsky
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21846
Date d'ajout
03/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 3 juillet 2019, la liquidation judiciaire sous le numéro 2019J00539, date de cessation des paiements le 1 avril 2019, désigne liquidateur SELARL S21y prise en la personne de Me Sophie Tcherniavsky 2 Place Louis Pergaud 94700 Maisons-Alfort, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
24/04/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE CRETEIL SOUS LE NUMERO 17B02360
Numéro d'observation
45755
Date d'ajout
20/04/2017
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).