Entreprise : HOLDING FONCIERE ET FINANCIERE SATRE - SIREN 813 077 864
Identité
Dénomination
HOLDING FONCIERE ET FINANCIERE SATRE
SIREN (siège)
813 077 864
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2015
Début d’activité
26/01/2021
Date de fin de la personne morale
17/08/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
36 CRS DE VERDUN PERRACHE 69002 LYON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SATRE ALBERT , CLEMENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
26/01/2021
Siret
81307786400029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.
Autres Activités
Acquisition par voie d'apport ou d'achat, prise à bail avec ou sans promesse de vente, location, administration et exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés et entreprises françaises ou étrangères.
Adresse
36 CRS DE VERDUN PERRACHE
69002 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/08/2015
Siret
81307786400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
910 CHE DES CHENES
38200 , JARDIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/050130
Date d'ajout
13/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 11/06/2024 prononçant la faillite personnelle de Monsieur SATRE Albert Clément pour une durée de 4 ans.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/073444
Date d'ajout
22/09/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/09/2021 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 Lyon. Date de cessation des paiements : 31/12/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).