Entreprise : BLAGNAC RUGBY - SIREN 813 003 258
Identité
Dénomination
BLAGNAC RUGBY
SIREN (siège)
813 003 258
Date d'immatriculation au RNE
10/08/2015
Début d’activité
07/08/2015
Date de fin de la personne morale
09/08/2114
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Gestion et animation d'activités sportives et organisation de manifestation dans le domaine du rugby.
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Capital social
645000 EUR
Adresse du siège
RUE DU MOULIN 31700 BLAGNAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE ERNEST ARGELES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALENGRIN GAETAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Lavalette
Nom, Prénom(s)
VIGNOLLE LUC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Lespinasse
Dénomination
BSPL TOULOUSE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/08/2015
Siret
81300325800015
Nom commercial
BLAGNAC RUGBY
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Gestion d'installations sportives
Adresse
RUE DU MOULIN
31700 , BLAGNAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
STADE ERNEST ARGELES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/007719
Date d'ajout
08/02/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 08/02/2024 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me Souad HADDANI-AGDAY 5 rue Saint-Gilles 31500 Toulouse. Date de cessation des paiements : 17/01/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/026815
Date d'ajout
25/05/2021
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/04/2021.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).