Entreprise : DES TROIS FERMES - SIREN 812 969 616
Identité
(Entreprise radiée le 10/12/2021)
Dénomination
DES TROIS FERMES
SIREN (siège)
812 969 616
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2015
Date de fin de la personne morale
06/08/2114
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
11 RUE DE LA MAIRIE 51800 COURTEMONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOULONNAIS GUY , ROBERT
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Somme-Tourbe
Nom, Prénom(s)
MARTINET NICOLAS , GILBERT , PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1987
Commune de résidence
Courtémont
Nom, Prénom(s)
APPERT MARLENE , BERTHE , FERNANDE
Nom d'usage
BOULONNAIS
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Somme-Tourbe
Dénomination
BLEU CIEL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Somme-Tourbe
Dénomination
Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée ABRAHAM-MARTINET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Courtémont
Dénomination
BOULONNAIS Guy
Qualité
Membre
Commune de résidence
Tilloy-et-Bellay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2015
Siret
81296961600018
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
utilisation de matériel et de main d'¿uvre en commun. commercialisation de la production de ses membres. achat d'approvisionnement pour la production de ses membres
Adresse
11 RUE 11 rue de la Mairie
51800 , Courtémont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
10/12/2021
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 20-10-2021 AVEC DATE D'EFFET AU 01-10-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/11/2020
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 01-10-2020 , adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).