Entreprise : PANINO AND CO - SIREN 812 874 956
Identité
Dénomination
PANINO AND CO
SIREN (siège)
812 874 956
Date d'immatriculation au RNE
03/08/2015
Début d’activité
16/07/2015
Date de fin de la personne morale
02/08/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conception développement restauration qualitative
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1 B RUE DE PARADIS 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Moreau ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/07/2015
Siret
81287495600020
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Conception développement restauration qualitative
Adresse
1 B RUE DE PARADIS
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/07/2015
Siret
81287495600012
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
31 RUE DE SABLONVILLE
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B1475515
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B147559
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 01/08/2019 arrête le plan de cession au profit de : M. Emmanuel Raichvarg, . Sous le n° P201901605.
Numéro d'observation
2016B1475511
Date d'ajout
01/08/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 01/08/2019 la liquidation judiciaire sous le numéro P201901605, désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, . Maintient M. Patrick Coupeaud juge commissaire, maintient SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris,
Numéro d'observation
2016B147557
Date d'ajout
20/06/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 20/06/2019 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201901605 date de cessation des paiements le 20/12/2017, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Coupeaud, administrateur : SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 20/10/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
23/06/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).