Entreprise : ARCOTRA - SIREN 812 848 299
Identité
Dénomination
ARCOTRA
SIREN (siège)
812 848 299
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2015
Début d’activité
01/12/2018
Date de fin de la personne morale
30/07/2114
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
La conception, l'ingénierie, le conseil, la gestion et le suivi de la réalisation de tous projets immobiliers.
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
2 RUE DU PRE FERME 31200 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN EDOUARD , ANH , TUAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Knutange
Nom, Prénom(s)
TÖMÖR TIBOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Muret
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/12/2018
Siret
81284829900028
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée, Commerciale
Activité principale
La conception, l'ingénierie, le conseil, la gestion et le suivi de la réalisation de tous projets immobiliers.
Autres Activités
La conception, l'ingénierie, le conseil, la gestion et le suivi de la réalisation de tous projets immobiliers.
Adresse
2 RUE 2 Rue du Pré Ferme
31200 , Toulouse - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
81284829900010
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
71 RUE DE BILLANCOURT
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8415
Date d'ajout
28/02/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de TOULOUSE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/000574
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Immatriculation d'une société commerciale suite à transfert du siège social : Ancien siège social : 71 Rue De Billancourt 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre) Nouveau siège social : 2 Rue du Pré Ferme 31200 TOULOUSE à compter du 01/12/2018. Date de début d'activité au 01.07.2015
Numéro d'observation
F19/000574
Date d'ajout
07/01/2019
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 12.12.2016.
Numéro d'observation
86102
Date d'ajout
02/11/2018
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 12/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).