Entreprise : SARL DES TILLEULS - SIREN 812 842 466
Identité
(Entreprise radiée le 23/08/2022)
Dénomination
SARL DES TILLEULS
SIREN (siège)
812 842 466
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2015
Fermeture de l'établissement - 81284246600011
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2021
Date de fin de la personne morale
29/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/06/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DU MARTEAU 77890 ARVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACOMBE CEDRIC , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1988
Commune de résidence
Arville
Nom, Prénom(s)
LACOMBE JEAN-CLAUDE , SERGE , JACKIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Arville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/07/2015
Siret
81284246600011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Les travaux agricoles, la location de matériels.
Adresse
4 RUE 4 Rue du Marteau
77890 , Arville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18199
Date d'ajout
23/08/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2021, liquidateur : LACOMBE Jean-Claude Serge Jackie, siège de la liquidation : 4 Rue du Marteau 77890 Arville, parution de la publicité légale : Horizons Centre Ile-de-France paru le 30/07/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).