Entreprise : ATELIER S - SIREN 812 796 753
Identité
Dénomination
ATELIER S
SIREN (siège)
812 796 753
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2015
Début d’activité
17/08/2015
Date de fin de la personne morale
23/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exercice de la profession d'architecte et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'¿uvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
17 RUE GAMBETTA 77400 LAGNY-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vincent SIMON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1983
Commune de résidence
Lagny Sur Marne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/08/2015
Siret
81279675300026
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exercice de la profession d'architecture et d'urbaniste, en particulier la fonction de maître d'œuvre et toutes missions se rapportant à l'acte de bâtir et à l'aménagement de l'espace.
Adresse
17 RUE GAMBETTA
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/08/2015
Siret
81279675300018
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
11 RUE DU DOCTEUR NAUDIER
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
08/07/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 08/07/2024 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2024J793 date de cessation des paiements le 30/11/2023, et a désigné juge commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 08/01/2025, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).