Entreprise : LA BENVENGUDA - SIREN 812 777 951
Identité
Dénomination
LA BENVENGUDA
SIREN (siège)
812 777 951
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2015
Début d’activité
15/06/2015
Date de fin de la personne morale
27/07/2114
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition, mise en valeur, administration, constructions de biens immobiliers sis au Hameau de Bourras 30440 Saint Roman de Codières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
138000 EUR
Adresse du siège
HAM DE BOURRAS 30440 SAINT-ROMAN-DE-CODIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CALVET CECILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac
Nom, Prénom(s)
POGGIALE-MASSE LAURENT , DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1971
Commune de résidence
Saint-Roman-de-Codières
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2015
Siret
81277795100011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, mise en valeur, administration, constructions de biens immobiliers sis au Hameau de Bourras 30440 Saint Roman de Codières
Autres Activités
Acquisition, mise en valeur, administration, constructions de biens immobiliers sis au Hameau de Bourras 30440 Saint Roman de Codières
Adresse
HAM DE BOURRAS
30440 , SAINT-ROMAN-DE-CODIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/021722
Date d'ajout
18/06/2021
Description
A compter du 03.06.2021 : Modification relative aux associés de société civile : MERIENNE Laurent Jean-Paul nom d'usage : MERIENNE Laurent n'est plus Associé CIMA Jean-Michel Burd Roger nom d'usage : CIMA Jean-Michel n'est plus Associé FOURGEAUD Hélène Denise Marcelle nom d'usage : FOURGEAUD Hélène n'est plus Associé GARCON VERONIQUE SYLVIE MARIE nom d'usage : GARCON VERONIQUE n'est plus Associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/021722
Date d'ajout
18/06/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : COLLECTIF DE BOURRAS Nouvelle mention : LA BENVENGUDA à compter du 18/05/2021
Numéro d'observation
F21/021722
Date d'ajout
18/06/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 188000 EUROS Nouveau capital : 138000 EUROS à compter du 18/05/2021
Numéro d'observation
F21/021722
Date d'ajout
18/06/2021
Description
A compter du 18.05.2021 : Modification relative aux dirigeants : GARCON VERONIQUE SYLVIE MARIE nom d'usage : GARCON VERONIQUE n'est plus gérant CALVET Cécile nom d'usage : CALVET Cécile devient gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).