Entreprise : DSO - SIREN 812 774 297
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
DSO
SIREN (siège)
812 774 297
Date d'immatriculation au RNE
27/07/2015
Fermeture de l'établissement - 81277429700020
- Date d'effet de la fermeture : 23/11/2020
Fermeture de l'établissement - 81277429700012
- Date d'effet de la fermeture : 29/09/2015
Date de fin de la personne morale
26/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
19366077 EUR
Adresse du siège
26 RUE DE CHAMBERY 75015 PARIS 15 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
PIMPANEAU & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VALCOR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GVR
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
HEK PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/07/2015
Siret
81277429700012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
28 RUE BAYARD
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/2015
Siret
81277429700020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières, la souscription, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation dans toutes sociétés et/ou entreprises. Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la société.
Adresse
26 RUE 26 rue de Chambéry
75015 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1596236
Date d'ajout
03/02/2021
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1596232
Date d'ajout
02/12/2020
Description
Associé unique : Promontoria MCS Holding - RCS Paris B 802 992 602 - 256 bis rue des Pyrénées 75020 Paris
Numéro d'observation
2015B1596231
Date d'ajout
02/12/2020
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 23-11-2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).