Entreprise : SARL MENARD - SIREN 812 771 970
Identité
(Entreprise radiée le 26/05/2020)
Dénomination
SARL MENARD
SIREN (siège)
812 771 970
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2015
Dissolution
- Date de dissolution : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 81277197000017
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2018
Fermeture de l'établissement - 81277197000025
- Date d'effet de la fermeture : 07/09/2015
Date de fin de la personne morale
27/07/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE CAEN 14260 LES MONTS D'AUNAY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
6-8
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LONG SOPHIE , DOLORES
Nom d'usage
MENARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1978
Commune de résidence
MONTS D'AUNAY (LES)
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2015
Siret
81277197000025
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Activité principale
Hôtels et hébergement similaire
Adresse
RUE DU DOCTEUR TILLAUX
14260 , LES MONTS D'AUNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2015
Siret
81277197000017
Enseigne
HOTEL SAINT MICHEL
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar, café, hôtel, restaurant, traiteur
Code APRM
5610CQ - Fabrication artisanale associée à la vente de plats pour consommation immédiate en magasins sédentaires ou sur éventaire
Adresse
6 RUE 6 - 8 rue de Caen
14260 , MONTS D'AUNAY (LES) - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Aunay-sur-Odon
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4980
Date d'ajout
12/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 16/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1365
Date d'ajout
01/02/2019
Description
Dissolution à compter du 31/12/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2018, liquidateur : Sophie, Dolores MENARD né(e) LONG, siège de la liquidation : Lieu-dit Courtilbert Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d'Aunay, parution de la publicité légale : L'Agriculteur Normand en date du 24/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).