Entreprise : OLBA - SIREN 812 658 300
Identité
Dénomination
OLBA
SIREN (siège)
812 658 300
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2015
Début d’activité
21/10/2022
Date de fin de la personne morale
20/07/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise d'intérêt ou de participation dans toute société commerciale, industrielle, civile quelle que soit leur forme ou leur objet, et particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie ; la gestion, sous toutes formes, de sociétés détenues ou non ; la prestation de service intellectuel, conseil en gestion, stratégie, en développement, accompagnement en ingénierie financière ; la participation à la conduite de la politique du groupe de sociétés dont la Société assure le contrôle en vue d'assurer son animation, et plus généralement la gestion de participations ; le recours à tous moyens de financement pour l'acquisition, la gestion et la prise de ces participations
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
3482607 EUR
Adresse du siège
43 AV ANDRE MORIZET 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOUKA OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/10/2022
Siret
81265830000031
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
La prise d'intérêt ou de participation dans toute société commerciale, industrielle, civile quelle que soit leur forme ou leur objet, et particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie ; la gestion, sous toutes formes, de sociétés détenues ou non ; la prestation de service intellectuel, conseil en gestion, stratégie, en développement, accompagnement en ingénierie financière ; la participation à la conduite de la pol
Autres Activités
La prise d'intérêt ou de participation dans toute société commerciale, industrielle, civile quelle que soit leur forme ou leur objet, et particulièrement dans le domaine de l'hôtellerie ; la gestion, sous toutes formes, de sociétés détenues ou non ; la prestation de service intellectuel, conseil en gestion, stratégie, en développement, accompagnement en ingénierie financière ; la participation à la conduite de la pol
Adresse
43 AV ANDRE MORIZET
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/2015
Siret
81265830000015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
40 AV DU DESCLAUD
33370 , TRESSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/10/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/06/2017
Siret
81265830000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
79 RTE DE LA REINE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
- BAT. 2 - ESC. C -
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48343
Date d'ajout
02/10/2017
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de NANTERRE Sous le numéro 812 658 300
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
28/09/2017
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).