Entreprise : SASU ASBG - SIREN 812 606 655
Identité
Dénomination
SASU ASBG
SIREN (siège)
812 606 655
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2015
Date de fin de la personne morale
29/07/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
71600 VOLESVRES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BELUZE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRONFIER STEEVE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Paray-le-Monial
Nom, Prénom(s)
ANDRE ANNIE , OLGA
Nom d'usage
BOULY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Feillens
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
81260665500015
Nom commercial
LE VAL D'OR
Enseigne
LE VAL D'OR
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Hôtel restauration traditionnelle journées et soirées a thèmes...
Adresse
71600 , Volesvres - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA BELUZE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/008090
Date d'ajout
10/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 10/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/000267
Date d'ajout
09/01/2018
Description
Ordonnance du président en date du 09/01/2018 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur PERCHE Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/000090
Date d'ajout
09/01/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 09/01/2017 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Juge commissaire : Monsieur PONCET André. . Liquidateur judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 21 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE 71100 CHALON-SUR-SAONE. Date de cessation des paiements : 01/11/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).