Entreprise : SCI LABARRE - SIREN 812 573 186
Identité
Dénomination
SCI LABARRE
SIREN (siège)
812 573 186
Date d'immatriculation au RNE
16/07/2015
Début d’activité
02/07/2015
Date de fin de la personne morale
15/07/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
achat, gestion, administration, vente, location, exploitation par bail ou autrement de tous ensembles immobiliers de quelque nature qu'ils soient
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
11 RUE LAMARTINE 71250 CLUNY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABARRE ISABELLE , MONIQUE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
SONNIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Thiel-sur-Acolin
Nom, Prénom(s)
LABARRE BENEDICTE , MARIE , CHRISTINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Cluny
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/07/2015
Siret
81257318600010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
achat, gestion, administration, vente, location, exploitation par bail ou autrement de tous ensembles immobiliers de quelque nature qu'ils soient
Autres Activités
achat, gestion, administration, vente, location, exploitation par bail ou autrement de tous ensembles immobiliers de quelque nature qu'ils soient
Adresse
11 RUE LAMARTINE
71250 , CLUNY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/001359
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : LABARRE-DEVROEY Nouvelle mention : SCI LABARRE à compter du 10/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001360
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F21/001359
Date d'ajout
25/02/2021
Description
Modification relative aux dirigeants DEVROEY Raphaël Roger Willy Joseph Etienne nom d'usage : DEVROEY Raphaël n'est plus gérant DEVROEY Raphaël Roger Willy Joseph Etienne nom d'usage : DEVROEY Raphaël n'est plus Associé LABARRE Isabelle Monique Jeanne Marie nom d'usage : SONNIER Isabelle devient Associé à compter du 10/02/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).