Entreprise : SUNERGIS - SIREN 812 555 332
Identité
Dénomination
SUNERGIS
SIREN (siège)
812 555 332
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2015
Début d’activité
09/07/2015
Date de fin de la personne morale
20/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Distribution de matériels relatifs aux énergies producteur d'énergie vente en gros, création, acquisition location exploitation des activités relatives aux énergies, activité de contractant général.
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
4 CHE DU SOLARIUM 33170 GRADIGNAN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHLOSMACHER JOHNY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1959
Commune de résidence
Gradignan
Dénomination
FIDUCIAIRE DES GRAVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Cestas
Dénomination
DEIXIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Tourne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/2015
Siret
81255533200020
Nom commercial
Sunergis
Enseigne
SUNERGIS
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Distribution de matériels relatifs aux énergies producteur d'énergie vente en gros, création, acquisition location exploitation des activités relatives aux énergies, activité de contractant général.
Adresse
4 CHE DU SOLARIUM
33170 , GRADIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2015
Siret
81255533200012
Nom commercial
INOVIA CONCEPT DEVELOPPEMENT
Enseigne
ICD
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
21 AV DE LA POTERIE
33170 , GRADIGNAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
68092
Date d'ajout
01/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28/02/2018 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00960 désigne liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66297
Date d'ajout
21/02/2018
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendue le 20/02/2018 nommant la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
58526
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX rendue le 21/12/2017 nommant la SELARL Laurent MAYON, 54 cours Georges Clémenceau 33000 BORDEAUX, mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
55516
Date d'ajout
23/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 22/11/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00960 , date de cessation des paiements le 01/11/2017 désigne Administrateur Me Vigreux Sébastien 4 Rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux Mandataire judiciaire Selarl Christophe Mandon 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).