Entreprise : AUCTUS LENDING - SIREN 812 425 924
Identité
Dénomination
AUCTUS LENDING
SIREN (siège)
812 425 924
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2015
Début d’activité
01/06/2015
Date de fin de la personne morale
06/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2016
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
En France et à l'étranger : directement ou indirectement : l'acquisition, la détention et la gestion de toutes participations, la conception et le développement la gestion, ainsi que la concession de toute licence de toutes marques, brevets, et autres droits de propriété intellectuelle, toutes prestations de services, de conseil.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2193242.4 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LONDRES 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Berthou BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hillion HERVE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Klein JEAN-DOMINIQUE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Trouillet PIERRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUDIT BUGEAUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
81242592400030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France et à l'étranger : directement ou indirectement : l'acquisition, la détention et la gestion de toutes participations, la conception et le développement la gestion, ainsi que la concession de toute licence de toutes marques, brevets, et autres droits de propriété intellectuelle, toutes prestations de services, de conseil.
Adresse
13 RUE DE LONDRES
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2015
Siret
81242592400014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
46 AV D'IENA
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2015
Siret
81242592400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
43 RUE DE LIEGE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1436915
Date d'ajout
16/09/2020
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 16/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1436912
Date d'ajout
28/06/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 28/06/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201801606, date de cessation des paiements le 31/03/2018, et a désigné : juge commissaire Mme Yvonne Secnazi liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).