Entreprise : FIMIND - SIREN 812 344 307
Identité
Dénomination
FIMIND
SIREN (siège)
812 344 307
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2015
Début d’activité
22/06/2015
Date de fin de la personne morale
01/07/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
La gestion d'un portefeuille de titres et/ou de droits sociaux, la prise sous toutes ses formes, de participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères. L'exercice de mandats sociaux.
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Capital social
976440 EUR
Adresse du siège
57 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 LES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TEYSSIER JEAN-CHARLES , GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Villeneuve-lès-Avignon
Dénomination
ECODEV
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE "F.A.E."
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Arles Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/06/2015
Siret
81234430700010
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La gestion d'un portefeuille de titres et/ou de droits sociaux, la prise sous toutes ses formes, de participations dans toutes sociétés ou entreprises françaises et étrangères. L'exercice de mandats sociaux.
Adresse
57 BD DE LATTRE DE TASSIGNY
30400 , VILLENEUVE-LES-AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 LES COTEAUX
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/022781
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 02/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/022782
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Modification relative aux bénéficiaires effectifs
Numéro d'observation
F23/022781
Date d'ajout
09/08/2023
Description
Modification relative aux dirigeants TEYSSIER Jean-Charles Gérard nom d'usage : TEYSSIER Jean-Charles n'est plus gérant TEYSSIER Jean-Charles Gérard nom d'usage : TEYSSIER Jean-Charles devient président TRUJILLO Alexandre Gilbert nom d'usage : TRUJILLO Alexandre n'est plus gérant Société à responsabilité limitée ECODEV devient directeur général à compter du 02/08/2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).