Entreprise : I.SOLIDAIRE - SIREN 812 344 299
Identité
Dénomination
I.SOLIDAIRE
SIREN (siège)
812 344 299
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2015
Début d’activité
01/07/2015
Date de fin de la personne morale
01/07/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Travaux d'isolation. Panneaux photovoltaïques. Conseil pour la gestion et les affaires. Conseil en gestion de patrimoine. Conseil en investissements financiers.
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
71 RUE ETIENNE DOLET 94140 ALFORTVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESCHEPPER ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
81234429900027
Nom commercial
ODESSA "OFFICE DES ENERGIES ET SYSTEMES SOLAIRES AUTONOMES
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux d'isolation. Panneaux photovoltaïques. Conseil pour la gestion et les affaires. Conseil en gestion de patrimoine. Conseil en investissements financiers.
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Code APRM
4329AZ - Travaux d'isolation
Adresse
71 RUE ETIENNE DOLET
94140 , ALFORTVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2015
Siret
81234429900019
Code APE
4329A - Travaux d'isolation
Nature de l'établissement
Activité principale
Travaux d'isolation
Adresse
69 BD PEREIRE
75017 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
50683
Date d'ajout
18/09/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 18/09/2024, la liquidation judiciaire sous le numéro 2024J00984, date de cessation des paiements le 09/10/2023, désigne liquidateur Me Souchon Alain François 6 Boulevard Jean Baptiste Oudry 94000 Créteil, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7100
Date d'ajout
03/02/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Créteil le 03/02/2022
Numéro d'observation
56087
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
88015
Date d'ajout
06/06/2018
Description
L'entreprise a fait l'objet d'un refus d'inscription définitif du répertoire des métiers en application de l'article 17 bis du décret n°98-247 du Avril 1988.
Numéro d'observation
2015B1404016
Date d'ajout
21/09/2017
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Creteil SOUS LE NUMERO 2017B05182
Numéro d'observation
64102
Date d'ajout
19/09/2017
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).