Entreprise : SIX EN VINS - SIREN 812 277 143
Identité
Dénomination
SIX EN VINS
SIREN (siège)
812 277 143
Date d'immatriculation au RNE
06/07/2015
Date de fin de la personne morale
05/07/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
30000 EUR
Adresse du siège
52 RUE DE LA REPUBLIQUE 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PASCAL FRANCK
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Velines
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME SYLVIA
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Grignols
Nom, Prénom(s)
CARLES ISABELLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Velines
Nom, Prénom(s)
DJERRAHIAN ARIELLE
Nom d'usage
VIVIER
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Pellegrue
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
19/06/2015
Siret
81227714300010
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Bar à vins, commerce de vins et spiritueux, épicerie fine
Adresse
52 RUE 52 rue de la République
33220 , Sainte Foy la Grande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/02/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 11/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/06/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de LIBOURNE en date du 11/06/2018 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
05/10/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé, en date du 02/10/2017, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2017.84, date de cessation des paiements le 30/11/2016, et a désigné Monsieur Christian LALLE : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Bertrand RULLIER, liquidateur SCP PIMOUGUET - LEURET - DEVOS BOT prise en la personne de Maître Pascal PIMOUGUET 37 rue du Professeur Pozzi 24100 BERGERAC. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).