Entreprise : SCI ST MAURICE - SIREN 812 199 909
Identité
Dénomination
SCI ST MAURICE
SIREN (siège)
812 199 909
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2015
Début d’activité
28/05/2015
Date de fin de la personne morale
23/06/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, administration, exploitation par bail, location de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LD LE CHALET 71110 SAINTE-FOY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEGUT BERNARD , FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Sainte-Foy
Nom, Prénom(s)
DEGUT STEPHANIE
Nom d'usage
LEDIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
Ozolles
Nom, Prénom(s)
LEDIN JULIEN , CEDRIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Ozolles
Nom, Prénom(s)
TETU NICOLE
Nom d'usage
DEGUT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Sainte-Foy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/2015
Siret
81219990900027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, administration, exploitation de biens immobiliers
Autres Activités
acquisition, administration, exploitation de biens immobiliers
Adresse
LD LE CHALET
71110 , SAINTE-FOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/09/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/2015
Siret
81219990900019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LIEU DIT SOMMERY
71120 , OZOLLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/006094
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Modification relative aux dirigeants : LEDIN Julien Cédric nom d'usage : LEDIN Julien n'est plus gérant TETU Nicole nom d'usage : DEGUT Nicole devient gérante DEGUT Bernard François nom d'usage : DEGUT Bernard devient gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/006094
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Modification du domicile personnel de dirigeants : Madame DEGUT Nicole Ancienne Adresse : Lieu-dit Launay 71110 SAINTE-FOY Nouvelle Adresse : Lieu-dit le Chalet 71110 SAINTE-FOY Monsieur DEGUT Bernard Ancienne Adresse : Lieu-dit Launay 71110 SAINTE-FOY Nouvelle Adresse : Lieu-dit le Chalet 71110 SAINTE-FOY
Numéro d'observation
F21/006095
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Déclaration des bénéficiaires effectifs.
Numéro d'observation
F21/006094
Date d'ajout
16/09/2021
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du Lieu-dit Sommery 71120 OZOLLES au Lieu-dit le Chalet 71110 SAINTE-FOY à compter du 06/09/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).