Entreprise : SCI CAMPEN - SIREN 811 949 478
Identité
Dénomination
SCI CAMPEN
SIREN (siège)
811 949 478
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2015
Début d’activité
05/02/2018
Date de fin de la personne morale
10/06/2114
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, accessoirement achat, vente d'immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
16 IMP DU MOULIN DE CAMPEN 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAIA JEAN-PHILIPPE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Le Lude
Nom, Prénom(s)
LANDAIS CHRISTELE
Nom d'usage
GAIA
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Le Lude
Dénomination
PJCT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Lude
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/02/2018
Siret
81194947800028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, accessoirement achat, vente d'immeubles.
Autres Activités
Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, accessoirement achat, vente d'immeubles.
Adresse
16 IMP DU MOULIN DE CAMPEN
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/05/2015
Siret
81194947800010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
51 RUE DU TEMPLE
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015D027232
Date d'ajout
20/03/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Vannes SOUS LE NUMERO 18D00100
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1349
Date d'ajout
16/03/2018
Description
Transfert du siège et de l'établissement principal à compter du 05/02/2018 : Ancienne adresse : 51 rue du Temple 75004 Paris Nouvelle adresse 16 impasse du Moulin Campen 56000 Vannes Adjonction d'activité à compter du 05/02/2018 : Ancienne :Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers. Nouvelle : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles ou biens immobiliers, accessoirement achat, vente d'immeubles.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).