Entreprise : CHARLES CIVENS - SIREN 811 940 386
Identité
Dénomination
CHARLES CIVENS
SIREN (siège)
811 940 386
Date d'immatriculation au RNE
11/06/2015
Début d’activité
04/06/2015
Date de fin de la personne morale
10/06/2114
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2019
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
acquisition, propriété, location, sous location, de tous immeubles ou tènements immobiliers, leur administration et leur exploitation par bail ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
LES ROTIS 42110 PONCINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHARLES PIERRE-JEAN , NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Poncins
Nom, Prénom(s)
CHARLES ROLAND , PIERRE , GABRIEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1983
Commune de résidence
Poncins
Nom, Prénom(s)
CHARLES PIERRE-GILLES , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Poncins
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/2015
Siret
81194038600014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
acquisition, propriété, location, sous location, de tous immeubles ou tènements immobiliers, leur administration et leur exploitation par bail ou autrement.
Autres Activités
acquisition, propriété, location, sous location, de tous immeubles ou tènements immobiliers, leur administration et leur exploitation par bail ou autrement.
Adresse
LES ROTIS
42110 , PONCINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F24/010515
Date d'ajout
06/06/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 05/06/2024 renouvellant exceptionnellement la période d'observation jusqu'au 04/12/2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/021667
Date d'ajout
07/12/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 06/12/2023 prolongeant la période d'observation jusqu'au 05/06/2024.
Numéro d'observation
F23/011199
Date d'ajout
29/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne en date du 28/06/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire et fixant la période d'observation jusqu'au 20/12/2023. Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me Geoffroy BERTHELOT 15 rue des Métiers 42600 Savigneux, Administrateur judiciaire : SELARL AJ UP prise en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-Étienne mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 25/06/2023. Les déclarations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).