Entreprise : J F K - SIREN 811 875 632
Identité
(Entreprise radiée le 24/07/2019)
Dénomination
J F K
SIREN (siège)
811 875 632
Date d'immatriculation au RNE
09/06/2015
Date de fin de la personne morale
08/06/2114
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
87 QUAI DE LA MARNE 94340 JOINVILLE-LE-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOUASSIER JEROME
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/05/2015
Siret
81187563200010
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
4 ALL DU CLOS DES CHARMES
77090 , COLLEGIEN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/05/2015
Siret
81187563200028
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes prestations de services, de conseil et d'assistance pour l'aménagement, l'agencement et la gestion de tous points de vente; l'achat, la vente de tous mobiliers et accessoires ainsi que toutes prestations de conseil et d'accompagnement pour tous projets d'ouvertures de magasins et la réalisation de tous travaux d'installation ou de rénovation. La gestion sociale de projets de recherche de compétences, la formation, le recrutement ainsi que l'assistance informatique et logistique (planning, gestion des commandes, réassort, etc...)
Adresse
87 QUAI 87 Quai de la Marne
94340 , Joinville-le-Pont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24078
Date d'ajout
24/07/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
349
Date d'ajout
11/10/2018
Description
Dissolution à compter du 31/07/2018 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/07/2018 siège de la liquidation Au siège social parution de la publicité légale LES ECHOS SOCIETES du 11/10/2018
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
18/07/2017
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A 87 QUAI de la Marne 94340 JOINVILLE LE PONT RC DE CRETEIL DOSSIER 2017 B 4050 LE 22-06-2017
Numéro d'observation
59649
Date d'ajout
13/07/2017
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).