Entreprise : ELSA RESTAURATION - SIREN 811 843 754
Identité
Dénomination
ELSA RESTAURATION
SIREN (siège)
811 843 754
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2015
Début d’activité
03/11/2015
Date de fin de la personne morale
07/06/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Restauration
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
32 RUE VERON 75018 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Jeyaseelan JEAN-FRANCOIS , THANGARASA
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ranjan VEERASINGAM
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/2015
Siret
81184375400011
Nom commercial
LE RESTAURANT
Enseigne
LE RESTAURANT
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration
Adresse
32 RUE VERON
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2015B1191015
Date d'ajout
17/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 17/07/2019, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Cyrille Tregoat, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL AJAssocies en la personne de Me Charles Gorins , 48 rue La Fayette 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201801475
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1191012
Date d'ajout
21/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21/06/2019 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 14/06/2019, soit jusqu'au 14/09/2019
Numéro d'observation
2015B1191010
Date d'ajout
14/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 14/12/2018, soit jusqu'au 14/06/2019
Numéro d'observation
2015B119108
Date d'ajout
14/06/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 14/06/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201801475 date de cessation des paiements le 18/01/2017, et a désigné juge commissaire : M. Laurent Caniard, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, mandataire judiciaire : SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 14/12/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).