Entreprise : LE HANGAR A BATEAUX - SIREN 811 802 685
Identité
Dénomination
LE HANGAR A BATEAUX
SIREN (siège)
811 802 685
Date d'immatriculation au RNE
10/06/2015
Début d’activité
15/06/2015
Date de fin de la personne morale
09/06/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Café, restaurant débit de boissons
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Filippi ORSO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/06/2015
Siret
81180268500024
Nom commercial
MONCOEUR BELLEVILLE
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Café, restaurant débit de boissons
Adresse
1 RUE DES ENVIERGES
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2015
Siret
81180268500016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
38 AV JUNOT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2015B1230822
Date d'ajout
17/02/2024
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-09-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2015B1230818
Date d'ajout
03/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 03/11/2021, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Orso Filippi, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli , 8 rue Blanche 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SAS BDR & ASSOCIES en la personne de Me Florence Daudé , 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202000430
Numéro d'observation
2015B1230815
Date d'ajout
18/02/2020
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 18/02/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000430 date de cessation des paiements le 14/09/2018, et a désigné juge commissaire : Mme Pénélope de Wulf, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 18/08/2020, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).