Entreprise : VAP MARBEUF - SIREN 811 685 957
Identité
Dénomination
VAP MARBEUF
SIREN (siège)
811 685 957
Date d'immatriculation au RNE
29/05/2015
Début d’activité
05/06/2015
Date de fin de la personne morale
28/05/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Création, exploitation, location, prise a bail de tous établissements ou fonds de commerce constitués par une activité de restauration et de vente à emporter sous l'enseigne VA PIANO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
36 RUE MARBEUF 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Genin FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1967
Commune de résidence
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or
Nom, Prénom(s)
Stevenon THIERRY
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
GIE VAPIANO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
05/06/2015
Siret
81168595700029
Enseigne
VA PIANO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Création, exploitation, location, prise a bail de tous établissements ou fonds de commerce constitués par une activité de restauration et de vente à emporter sous l'enseigne VA PIANO
Adresse
36 RUE MARBEUF
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/05/2015
Siret
81168595700011
Enseigne
VA PIANO
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration de type rapide
Adresse
17 RUE DES GRANDES TERRES
92500 , RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
17-19
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2016B0074118
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 29/05/2024 arrête le plan de cession au profit de : Société de droit tchèque love & food restaurant holding s.r.o, . Sous le n° P202300960.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2016B0074120
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 29/05/2024 la liquidation judiciaire sous le numéro P202300960, désigne liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, . Maintient M. Jean louis Gruter juge commissaire, maintient SELARL BCM en la personne de Me Eric Bauland 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL FHBX en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, dans ses fonctions d'administrateur judiciaire
Numéro d'observation
2016B0074116
Date d'ajout
20/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 19/03/2024 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 31/03/2024, soit jusqu'au 30/09/2024
Numéro d'observation
2016B0074114
Date d'ajout
29/09/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 26/09/2023 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/09/2023, soit jusqu'au 30/03/2024
Numéro d'observation
2016B0074112
Date d'ajout
31/03/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 31/03/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202300960 date de cessation des paiements le 20/03/2023, et a désigné juge commissaire : M. Jean louis Gruter, juge commissaire suppléant : M. Arnaud de Pesquidoux, administrateur : SELARL BCM en la personne de Me Eric Bauland 7 rue de Caumartin 75009 Paris, SELARL FHB en la personne de Me Charlotte Fort 176 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 30/09/2023, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2016B007417
Date d'ajout
07/11/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/01/2016
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).