Entreprise : CHEZ CECILE - SIREN 811 673 052
Identité
Dénomination
CHEZ CECILE
SIREN (siège)
811 673 052
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2015
Date de fin de la personne morale
01/06/2114
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2016
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
83 FG DE CHALONS 51300 VITRY-LE-FRANCOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINEAU CECILE , PATRICIA , DOMINIQUE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Vitry-le-François
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/08/2015
Siret
81167305200015
Enseigne
L'ALCAZAR
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Débit de boissons, brasserie, Pmu, loterie, française des jeux
Adresse
83 FG 83 faubourg de Châlons
51300 , Vitry-le-François - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
20/07/2018
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
16/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE en date du 15/02/2018 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2017/87 désigne liquidateur SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET: Me Isabelle TIRMANT 34 rue des Moulins 51100 REIMS, maintient , juge commissaire,
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
31/01/2018
Description
Ordonnance du Président en date du 29/01/2018. Remplacement du juge commissaire par Monsieur Roger FATOUX
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
21/12/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de CHÂLONS EN CHAMPAGNE a prononcé en date du 21/12/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017/87 date de cessation des paiements le 29/08/2017, et a désigné juge commissaire : Monsieur Alain SAUVAGE, mandataire judiciaire : SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET: Me Isabelle TIRMANT 34 rue des Moulins 51100 REIMS, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 21 juin 2018, et a ouvert une période d'observation expirant le 21/06/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).